KRS 0000161667
NIP5861667429
REGON19119720100000
NazwaOFFROADSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOFFROADSPORT
Data rejestracji 15 maj 2003 (21 lat temu) 15 maj 2003
Data usunięcia 03 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 12, FLORCZAKI, 14-105, ŁUKTA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5861667429
data rejestracji 01 paź 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #5010Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI #5030Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8553Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAMARCIN KRZYSZTOF ŁUKASZEWSKI
Beneficjent
MARCIN KRZYSZTOF ŁUKASZEWSKI
reprezentant
BRIO DETALJ AS
Wspólnik
2003-05-15
2005-06-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BRIO AB
Wspólnik
2005-06-06
2007-03-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2007-03-13
2013-06-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
32011446300000
MAGDALENA DUHANIK PERSSON
Wspólnik
2013-06-13
2017-02-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ.
MARCIN KRZYSZTOF ŁUKASZEWSKI
Wspólnik
2013-06-13
2022-01-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ.
KAZIMIERZ ŁUKASZEWSKI
Wspólnik
2017-02-23
2022-01-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
OLGA MAGDALENA HEJMAN
Prokurent
2008-07-30
2013-03-26
ODDZIELNA (PROKURA UDZIELONA OODZIELNIE)
MARCIN KRZYSZTOF ŁUKASZEWSKI
Prokurent
2013-06-13
2017-02-23
PROKURA ODDZIELNA (JEDNOOSOBOWA)
MARCIN KRZYSZTOF ŁUKASZEWSKI
Likwidator
2021-03-11
2022-01-03
MARCIN KRZYSZTOF ŁUKASZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD, Z TYM, ŻE: A. PRZY POWOŁANIU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA) B. NATOMIAST PRZY POWOŁANIU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MAGDALENA DUHANIK PERSSON
PREZES ZARZĄDU
2003-05-15
2013-03-26
HANS TOMAS PERSSON
PREZES ZARZĄDU
2013-03-26
2013-06-13
1954-10-01
MAGDALENA DUHANIK PERSSON
PREZES ZARZĄDU
2013-06-13
2017-02-23
MARCIN KRZYSZTOF ŁUKASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-02-23
2021-03-11
2003-05-15
2013-06-13
"KUZYN CLOWN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-06-13
2016-05-16
ZEBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-05-16
2021-03-11
OFFROADSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-15
2008-07-30
LUTNIANA, 39, SZCZECIN, 71-425, SZCZECIN, POLSKA
2008-07-30
2013-06-13
POMORSKA, 144, SZCZECIN, 70-812, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie