KRS 0000161441
NIP5590004064
REGON00047095800000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. II KONGRESU ZSL W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZA PRODUKCYJNA IM. II KONGRESU ZSL
Data rejestracji 12 maj 2003 (21 lat temu) 12 maj 2003
Data usunięcia 14 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 48, ŁOWIN, 86-120, PRUSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5590004064
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0111A UPRAWA ZBÓŻ #0201A GOSPODARKA LEŚNA #1561Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #80 EDUKACJA #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY #8532D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAEWA TERESA CZYŻNIEWSKA
Prokurent
2016-11-29
2023-01-14
PEŁNOMOCNICTWO UMOCOWUJĄCE DO DZIAŁANIA Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁANOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI.
JOANNA WANDA ZMARZLAK
Prokurent
2016-11-29
2023-01-14
PEŁNOMOCNICTWO UMOCOWUJĄCE DO DZIAŁANIA Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁANOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI.
STANISŁAW JÓZEF ZMARZLAK
Likwidator
2018-03-09
2023-01-14
HALINA DYBCIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-12
2010-02-05
JAN KRZEŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-12
2023-01-14
ANDRZEJ ANDRZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-12
2023-01-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW
ANTONI EDWARD DYBCIAK
PREZES ZARZĄDU
2003-05-12
2010-02-05
STANISŁAW JÓZEF ZMARZLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-12
2010-02-05
STANISŁAW JÓZEF ZMARZLAK
PREZES
2010-02-05
2016-11-29
STANISŁAW JÓZEF ZMARZLAK
PREZES ZARZĄDU
2016-11-29
2023-01-14
JOANNA WANDA ZMARZLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-05
2016-11-29
BOGDAN DYBCIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-05
2016-11-29
JANINA WŁADYSŁAWA DYBCIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-12
2010-02-05
2003-05-12
2018-03-09
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. II KONGRESU ZSL
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie