KRS 0000146776
REGON09311206300000
Nazwa"WIELKI PTAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWIELKI PTAK
Data rejestracji 10 sty 2003 (22 lata temu) 10 sty 2003
Data usunięcia 31 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -, 48, ŁOWIN, 86-120, PRUSZCZ POMORSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 426000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#0124Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEWIKTOR ANDRZEJ PITUS
Wspólnik
2003-01-10
2008-10-31
128 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 128.000,00 PLN (SŁOWNIE: STO DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY)
KRZYSZTOF SIKORSKI
Wspólnik
2003-01-10
2008-10-31
256 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 256.000,00 PLN
MARCIN SZYMAŃSKI
Wspólnik
2003-01-10
2005-11-09
128 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 128.000,00 PLN (SŁOWNIE: STO DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY)
KRZYSZTOF SIKORSKI
Prokurent
2003-01-10
2007-09-28
ŁĄCZNA
KRZYSZTOF JAN SIKORSKI
Likwidator
2007-09-28
2008-10-31
WIKTOR ANDRZEJ PITUS
Likwidator
2007-09-28
2008-10-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE
WIKTOR ANDRZEJ PITUS
PREZES ZARZĄDU
2003-01-10
2008-10-31
ANTONI EDWARD DYBCIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-10
2008-10-31
MARCIN SZYMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-10
2005-11-09
2003-01-10
2007-09-28
"WIELKI PTAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie