KRS 0000160779
REGON21061862500000
NazwaZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "ENERGOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "ENERGOBUD"
Data rejestracji 08 maj 2003 (21 lat temu) 08 maj 2003
Data usunięcia 09 lis 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIKORSKIEGO, 37, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#203 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #204 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #455 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #747 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁAWspólnik
2003-05-08
2007-11-09
3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300000,00 ZŁOTYCH
63013996000000
MICHAŁ STEFAN SAGANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-08
2006-12-04
ANNA PRAŻMOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-08
2006-12-04
MIROSŁAW ANIŚKO
Członek Organu Nadzoru
2003-05-08
2006-04-18
HENRYK KUCHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-04-18
2006-12-04
JACEK WIECZOREK
Członek Organu Nadzoru
2006-12-04
2007-11-09
TERESA JANKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-12-04
2007-11-09
ANDRZEJ MISZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-12-04
2007-11-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAN TADEUSZ PULKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-05-08
2007-11-09
2003-05-08
2007-11-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-08
2007-11-09
ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "ENERGOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-08
2007-11-09
SIKORSKIEGO, 37, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2004-11-25
2007-11-09
203 - PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
2004-11-25
2007-11-09
204 - PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
2004-11-25
2007-11-09
266 - PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH.
2004-11-25
2007-11-09
451 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2004-11-25
2007-11-09
452 - WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA.
2004-11-25
2007-11-09
453 - WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
2004-11-25
2007-11-09
454 - WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2004-11-25
2007-11-09
455 - WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ
2004-11-25
2007-11-09
515 - SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU
2004-11-25
2007-11-09
521 - SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie