KRS 0000160507
REGON07050813200000
NazwaPOD ORŁEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOD ORŁEM
Data rejestracji 05 maj 2003 (21 lat temu) 05 maj 2003
Data usunięcia 27 mar 2006 27 mar 2006
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RASZYŃSKA, 3, WARSZAWA, 02-026, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2638856,30 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #45 BUDOWNICTWO #5530A RESTAURACJE #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9234 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANANCC PROPERTY DEVELOPMENT AB
Wspólnik
2003-05-05
2006-03-27
2.638.856,38 ZŁ I DZIELI SIĘ NA 4.666 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 565,55 ZŁ KAŻDY.
SYLWIA KATARZYNA MACIEJEWSKA
Likwidator
2004-06-17
2006-03-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
TAGE EMIL BERGSTROM
PREZES ZARZĄDU
2003-05-05
2004-06-17
SVEN-AKE KARLSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-05
2004-06-17
2003-05-05
2004-06-17
POD ORŁEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-05
2003-07-14
11 LISTOPADA, 60-62, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie