KRS 0000088523
NIP5262459251
REGON01637179300000
Nazwa"J & W PROJEKT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJ & W PROJEKT POLSKA
Data rejestracji 13 lut 2002 (23 lata temu) 13 lut 2002
Data usunięcia 09 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RASZYŃSKA, 3, WARSZAWA, 02-026, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWSP SVERIGE AB
Wspólnik
2002-02-13
2018-01-09
80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PIOTR ZAWIŚLAK
Likwidator
2017-06-09
2018-01-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji-W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY-OSOBA, KTÓRA WCHODZI W SKŁAD ZARZĄDU-JEDNOOSOBOWO, -W PRZYPADKU, GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ OSÓB-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
AKE NILSSON
PREZES ZARZĄDU
2002-02-13
2017-02-16
ROMAN TADEUSZ WOŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-13
2017-02-16
STEFAN AKE ARNERSTEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-13
2017-02-16
PIOTR ZAWIŚLAK
PREZES ZARZĄDU
2017-02-16
2017-06-09
2002-02-13
2017-06-09
"J & W PROJEKT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie