KRS 0000160184
NIP6972104664
REGON41152310000000
NazwaSEWS-COMPONENTS EUROPE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSEWS-COMPONENTS EUROPE POLSKA
Data rejestracji 06 maj 2003 (21 lat temu) 06 maj 2003
Data usunięcia 25 mar 2014 25 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OKRĘŻNA, 27, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12482000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#3161Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO SILNIKÓW I POJAZDÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJSEWS-COMPONENTS EUROPE B.V.
Wspólnik
2003-05-06
2014-03-25
24.963 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.481.500,00 ZŁ
GRZEGORZ LEBIODA
Prokurent
2005-04-29
2013-05-31
SAMODZIELNA
HIROFUMI KUMAMOTO
Likwidator
2013-05-31
2014-03-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
TATSUYA KAWAKITA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-06
2005-06-08
MARIO SUGAYA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-09
2004-11-17
KEISUKE YOSHITSUGU
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-01
2007-11-27
NIGEL WHITTINGHAM
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-11
2012-12-13
HIDEYUKI HATTORI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-08
2005-12-19
TAIJI YOSHIMURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-01
2008-11-12
TOSHIHIRO NITTO
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-27
2013-05-31
HIROYUKI NAKANO
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-12
2012-12-13
HIROFUMI KUMAMOTO
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-13
2013-05-31
2003-05-06
2013-05-31
SEWS-COMPONENTS EUROPE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie