KRS 0000159361
NIP5321005110
REGON00065344600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUG-ROLNICZO GOSPODARCZYCH I HANDLOWYCH W WIĄZOWNIE
Krótka nazwaUSŁUG-ROLNICZO GOSPODARCZYCH I HANDLOWYCH W WIĄZOWNIE
Data rejestracji 06 maj 2003 (21 lat temu) 06 maj 2003
Data usunięcia 28 mar 2018 28 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KOŚCIELNA, 39, WIĄZOWNA, 05-462, WIĄZOWNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIWIESŁAW WĘGRZYNOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-06
2008-09-18
WŁADYSŁAW SIERPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-06
2018-03-28
JAN SIERPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-06
2008-09-18
JÓZEF LIS
Członek Organu Nadzoru
2003-05-06
2008-09-18
ANTONI STRYJEK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-06
2008-09-18
ANDRZEJ DOMINIK GRZYBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-18
2018-03-28
MARCIN WŁADYSŁAW SOBOTA
Członek Organu Nadzoru
2008-09-18
2012-09-11
ANNA MAŁGORZATA ŁUKASZCZUK
Członek Organu Nadzoru
2012-09-11
2018-03-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY
WITOLD BOGUMIŁ SOBOTA
PREZES ZARZĄDU
2003-05-06
2018-03-28
ANDRZEJ DOMINIK GRZYBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-06
2008-09-18
2003-05-06
2008-09-18
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WIĄZOWNIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie