KRS 0000120781
NIP5320002581
REGON00038786100000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WIĄZOWNIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WIĄZOWNIE
Data rejestracji 28 cze 2002 (22 lata temu) 28 cze 2002
Data usunięcia 17 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres LUBELSKA, 57, WIĄZOWNA, 05-462, WIĄZOWNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5320002581
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHANNA BĘTKOWSKA
Likwidator
2020-04-08
2023-01-17
KRZYSZTOF KAROL BRONIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2009-08-26
EWA CACKO
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2006-07-25
MARIA KOSTRZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2006-07-25
KAZIMIERA WŁADYSŁAWA KURYŁEK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2006-07-25
ROMUALD WNOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2003-07-22
JAN WYSZOMIRSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2003-07-22
PAWEŁ WALDEMAR ZEMŁO
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2006-07-25
WITOLD BOGUMIŁ SOBOTA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2014-07-18
HANNA JANINA WICIK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2014-07-18
ANTONI HENRYK LASKUS
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2006-07-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK W PRZYPADU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY
STANISŁAW WOJCIECH BOGUCKI
PREZES
2002-06-28
2005-10-28
JERZY POKRYWCZYŃSKI
PREZES
2005-10-28
2006-03-27
ANDRZEJ KOPKA
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2006-03-27
2006-09-12
PAWEŁ WALDEMAR ZEMŁO
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2006-03-27
2006-07-25
KRZYSZTOF KAROL BRONIKOWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2006-07-25
2006-09-12
IRENA LUCYNA STOLARCZUK
PREZES
2006-09-12
2014-07-18
EUGENIUSZ SZCZEPAN FLORKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-07-18
2014-11-14
WITOLD BOGUMIŁ SOBOTA
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2014-08-07
2014-10-06
TADEUSZ KRUSZEWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2014-08-07
2014-10-06
KRYSTYNA WOŹNIAK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2014-11-14
2015-02-12
2022
2022-01-01
2022-09-27
2022-09-30
SprFinJednostkaMala
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
H. Koszty finansowe | -96263.27 |
J. Podatek dochodowy | -96263.27 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 0 |
Aktywa razem | 0 |
2002-06-28
2020-04-08
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WIĄZOWNIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie