KRS 0000159019
NIP6181885872
REGON25095494100000
Nazwa"AUTO LIDER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"AUTO LIDER" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 18 kwi 2003 (21 lat temu) 18 kwi 2003
Data usunięcia 26 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃSKA, 78, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1180000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6181885872
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 kwi 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6511Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE #6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE #6520Z REASEKURACJA #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMISTANISŁAW JÓZEF KOŁODZIEJ
Beneficjent
TADEUSZ MAREK BOBIŃSKI
Beneficjent
TADEUSZ MAREK BOBIŃSKI
reprezentant
ZBIGNIEW JAN NOWACZYK
Beneficjent
TADEUSZ BOBIŃSKI
Powiernik
2013-10-22
2021-05-26
ZBIGNIEW JAN NOWACZYK
Wspólnik
2003-04-18
2021-05-26
867 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 867.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR PIOTR NOWAKOWSKI
Wspólnik
2003-04-18
2003-05-27
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000,- ZŁ
STANISŁAW JÓZEF KOŁODZIEJ
Wspólnik
2003-04-18
2021-05-26
135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 135.000,00 ZŁ
Wspólnik
2003-05-27
2004-06-01
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000,- ZŁ
25095494100000
URSZULA NOWACZYK
Prokurent
2012-03-23
2021-05-26
ŁĄCZNA
DANIEL JAN NOWACZYK
Prokurent
2012-03-23
2021-05-26
ŁĄCZNA
STANISŁAW JÓZEF KOŁODZIEJ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TADEUSZ MAREK BOBIŃSKI
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ZBIGNIEW JAN NOWACZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ORAZ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁĄJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA, ALBO DWAJ PROKURENCI, ALBO PROKURENT I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA.
ZBIGNIEW JAN NOWACZYK
PREZES
2003-04-18
2017-04-13
URSZULA NOWACZYK
V-CE PREZES
2003-04-18
2012-03-23
SŁAWOMIR PIOTR NOWAKOWSKI
V-CE PREZES
2003-04-18
2003-05-27
STANISŁAW JÓZEF KOŁODZIEJ
V-CE PREZES
2003-04-18
2010-02-09
2003-04-18
2013-10-22
"AUTO LIDER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-10-22
2015-01-08
"AUTO LIDER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
2003-04-18
2013-09-25
ŁÓDZKA, 69, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie