KRS 0000158921
NIP5420208230
REGON00800277700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO STUDIÓW PROJEKTÓW REALIZACJI I WYKONAWSTWA INWESTYCJI "AKSET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO STUDIÓW PROJEKTÓW REALIZACJI I WYKONAWSTWA INWESTYCJI "AKSET"
Data rejestracji 15 kwi 2003 (21 lat temu) 15 kwi 2003
Data usunięcia 24 lip 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARCZUKOWSKA, 6, BIAŁYSTOK, 15-724, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #9252B OCHRONA ZABYTKÓW #7411Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #45 BUDOWNICTWO #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7420B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #55 HOTELE I RESTAURACJE #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWYMIECZYSŁAW ZENON MAJEWSKI
Wspólnik
2003-04-15
2008-09-29
15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
GRAŻYNA HALINA WASILEWSKA
Wspólnik
2003-04-15
2004-03-08
15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15 (PIĘTNAŚCIE) ZŁOTYCH
JANINA MARIA MAJEWSKA
Wspólnik
2004-03-08
2009-07-24
500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WALENTYNA MAKAREWICZ
Likwidator
2008-10-30
2009-07-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JANINA MARIA MAJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-09-29
2008-10-30
MIECZYSŁAW ZENON MAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-15
2008-09-29
2003-04-15
2008-10-30
PRZEDSIĘBIORSTWO STUDIÓW PROJEKTÓW REALIZACJI I WYKONAWSTWA INWESTYCJI "AKSET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie