KRS 0000014216
NIP5420304962
REGON05023245000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "FOR - LAMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "FOR - LAMP"
Data rejestracji 23 maj 2001 (23 lata temu) 23 maj 2001
Data usunięcia 08 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARCZUKOWSKA, 6, BIAŁYSTOK, 15-724, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #1531Z PRZETWÓRSTWO ZIEMNIAKÓW #3150Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH #3613Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ.MIROSŁAW MICIŃSKI
Likwidator
2013-11-26
2015-01-08
KRZYSZTOF MICIŃSKI
Likwidator
2013-11-26
2015-01-08
MIROSŁAW MICIŃSKI
Wspólnik
2001-05-23
2015-01-08
55 (PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.500 (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF MICIŃSKI
Wspólnik
2002-12-12
2015-01-08
45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500 (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
MIROSŁAW MICIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-05-23
2001-09-06
MIROSŁAW MICIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-06
2013-11-26
KRZYSZTOF MICIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-23
2001-09-06
KRZYSZTOF MICIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-06
2013-11-26
2001-05-23
2013-11-26
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "FOR - LAMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie