KRS 0000158906
NIP7651002297
REGON35070407500000
Nazwa"LUDWIG CZEKOLADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLUDWIG CZEKOLADA
Data rejestracji 15 kwi 2003 (21 lat temu) 15 kwi 2003
Data usunięcia 08 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KASZUBSKA, 2, TUCZNO, 78-640, TUCZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 26500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1584 PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5136 SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5157 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #7482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMLUDWIG SCHOKOLADE BETEILIGUNGS GMBH
Wspólnik
2003-04-15
2011-02-08
53.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.500.000,00 ZŁ.
KRYSTYNA EWA STYSIŃSKA
Prokurent
2003-04-15
2011-02-08
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWA;W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
CEZARY SUDOŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-15
2007-10-23
UDO WALTER
PREZES ZARZĄDU
2003-04-15
2003-05-29
ANDREAS STEINKE
PREZES ZARZĄDU
2003-05-29
2003-09-24
GUIDO COLSMAN
PREZES ZARZĄDU
2003-09-24
2011-02-08
1967-11-14
2003-04-15
2011-02-08
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-15
2011-02-08
"LUDWIG CZEKOLADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-15
2011-02-08
KASZUBSKA, 2, TUCZNO, 78-640, TUCZNO, POLSKA
2003-04-15
2011-02-08
1584 - PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH
2003-04-15
2011-02-08
5136 - SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH
2003-04-15
2011-02-08
5157 - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2003-04-15
2011-02-08
5170B - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA
2003-04-15
2011-02-08
5224 - SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH
2003-04-15
2011-02-08
6340C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
2003-04-15
2011-02-08
7020 - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2003-04-15
2011-02-08
7482 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie