KRS 0000158320
REGON01547775600000
Nazwa"SALON ALEJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaSALON ALEJE
Data rejestracji 11 kwi 2003 (21 lat temu) 11 kwi 2003
Data usunięcia 12 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 528, ŁUKAWIEC, 36-016, ŁĄKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2621Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH #2622Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7440Z REKLAMABOGDAN JACEK KAZIMIERCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-11
2015-05-25
BOGDAN SYLWESTER JANICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-11
2017-12-12
WŁODZIMIERZ KRZYSZTOF KLUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-11
2017-12-12
BOGDAN JACEK KAZIMIERCZAK
Wspólnik
2003-04-11
2004-06-18
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.500,00 ZŁ
IWONA PAULINA WAŁACH
Wspólnik
2004-06-18
2005-04-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
IRENEUSZ JAN WIECZORKIEWICZ
Wspólnik
2005-04-14
2017-12-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
HANNA HENRYKA KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-06-24
2005-04-14
IWONA PAULINA WAŁACH
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-24
2004-06-18
IRENEUSZ JAN WIECZORKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-04-14
2017-12-12
IWONA PAULINA WAŁACH
PREZES ZARZĄDU
2003-04-11
2003-06-24
2003-04-11
2004-10-13
SOFTBUD ALEJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-11
2003-10-15
AL. JEROZOLIMSKIE, 250, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
2003-10-15
2004-10-13
CODZIENNA, 52, WARSZAWA, 03-628, WARSZAWA, POLSKA
2004-10-13
2005-04-14
MODLIŃSKA, 265, WARSZAWA, 03-120, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie