KRS 0000155144
REGON00514002000000
NazwaFOXPOL - PIEKARNIA KARPACKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFOXPOL - PIEKARNIA KARPACKA
Data rejestracji 13 mar 2003 (22 lata temu) 13 mar 2003
Data usunięcia 13 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 131, BRATKÓWKA, 38-406, WOJASZÓWKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 75000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#1581A PRODUKCJA PIECZYWA #1581B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH #1582Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO #1585Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK I PODOBNYCH PRODUKTÓW MĄCZNYCH #1561Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1572Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7440Z REKLAMA #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEKRZYSZTOF KRĘCICHWOST
Wspólnik
2003-03-13
2004-11-10
18 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI PO 1500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000,00 ZŁ
WALDEMAR MARCIN KIEŚ
Wspólnik
2003-03-13
2006-04-07
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI PO 1.500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁ
IRENEUSZ JAN WIECZORKIEWICZ
Wspólnik
2006-04-07
2017-09-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75000 ZŁ.
JANUSZ MAREK MOŻDŻAN
Wspólnik
2003-03-13
2004-11-10
18 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI PO 1500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF KRĘCICHWOST
Członek Organu Nadzoru
2003-03-13
2004-11-10
GRAŻYNA KIEŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-03-13
2004-11-10
ELŻBIETA MOŻDŻAN
Członek Organu Nadzoru
2003-03-13
2004-11-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST - W KAŻDYM WYPADKU - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA), A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DODATKOWO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WALDEMAR MARCIN KIEŚ
PREZES ZARZĄDU
2003-03-13
2006-04-07
PIOTR MROCZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-13
2003-08-05
JANUSZ MOŻDŻAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-05
2004-11-10
IRENEUSZ JAN WIECZORKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-04-07
2013-09-05
2003-03-13
2006-01-06
CZAJKOWSKIEGO, 45, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie