KRS 0000157296
REGON47077501000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO "INTER-VELOURS" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO "INTER-VELOURS"
Data rejestracji 31 mar 2003 (21 lat temu) 31 mar 2003
Data usunięcia 22 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TUWIMA, 22-26, ŁÓDŹ, 90-002, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 891000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 891000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji891000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5115Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKGRZEGORZ GRZELIŃSKI
Prokurent
2003-03-31
2004-04-06
PROKURA SAMOISTNA
DANUTA ZDZISŁAWA JASKULSKA
Prokurent
2003-03-31
2003-10-02
PROKURA SAMOISTNA
MONIKA DARIA OŚCIK
Prokurent
2003-10-02
2004-04-06
SAMOISTNA
GRZEGORZ GRZELIŃSKI
Likwidator
2004-04-06
2004-10-01
BOLESŁAW TYSZECKI
Likwidator
2004-10-01
2018-11-22
ANDRZEJ STANISŁAW ŻAK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-31
2018-11-22
JANINA ELŻBIETA SZYMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-31
2004-10-01
EUGENIUSZ ROMAN BENDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-31
2018-11-22
JANUSZ JACEK ŻAK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-31
2004-10-01
BOLESŁAW TYSZECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-31
2004-10-01
GRZEGORZ GRZELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-01
2018-11-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW-UPOWAŻNIENI SĄ; 1/SAMODZIELNIE-PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, 2/DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE, 3/JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, 4/PROKURENCI I PEŁNOMOCNICY W GRANICACH UMOCOWANIA.
BOLESŁAW TYSZECKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY W TRYBIE ART. 383 K.S.H. DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU
2003-03-31
2003-10-02
GRZEGORZ GRZELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-02
2004-04-06
2003-03-31
2004-04-06
PRZEDSIĘBIORSTWO "INTER-VELOURS" SPÓŁKA AKCYJNA
2003-03-31
2004-10-01
STARORUDZKA, 10-12, ŁÓDŹ, 93-418, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie