KRS 0000156820
NIP6391820146
REGON27803885000000
NazwaFUNDACJA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU
Data rejestracji 26 mar 2003 (21 lat temu) 26 mar 2003
Data usunięcia 28 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres SŁOWACKIEGO 55, 55, RACIBÓRZ, 47-400, RACIBÓRZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #3640Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGOKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #3650Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #7440Z REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #8514D 1. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA I LECZNICZA 2. OPIEKA NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI #9231 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA NAGRAŃ FONOGRAFICZNYCH #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁASŁAWOMIR SZWED
Likwidator
2019-06-06
2020-08-28
HENRYK SIEDLACZEK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-26
2008-02-18
JOACHIM RACZEK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-26
2008-02-18
LUDMIŁA NOWACKA
Członek Organu Nadzoru
2008-02-18
2020-08-28
SŁAWOMIR JANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-18
2020-08-28
MARIAN KAPICA
Członek Organu Nadzoru
2008-02-18
2017-05-29
ANDRZEJ BARTELA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-26
2008-02-18
WOJCIECH KRZYŻEK
Członek Organu Nadzoru
2008-02-18
2020-08-28
PAWEŁ STANISŁAW STRÓZIK
Członek Organu Nadzoru
2017-05-29
2020-08-28
ADAM HAJDUK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-26
2008-02-18
ANDRZEJ BRZENCZKA
Członek Organu Nadzoru
2008-02-18
2020-08-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES FUNDACJI, A W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY PRZEZ ZARZĄD FUNDACJI.
MIROSŁAW LENK
PREZES ZARZĄDU
2003-03-26
2005-02-07
WOJCIECH NAZARKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-26
2005-02-07
NORBERT MIKA
SEKRETARZ ZARZĄDU
2003-03-26
2005-02-07
JÓZEF JANUSZ CZEKAJŁO
PREZES ZARZĄDU
2005-02-07
2008-02-18
LESZEK WYKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-02-07
2008-02-18
IRENA GOŁĄB
SEKRETARZ ZARZĄDU
2005-02-07
2017-05-29
SŁAWOMIR SZWED
PREZES ZARZĄDU
2008-02-18
2019-06-06
JANUSZ OBARYMSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-18
2015-04-09
DANUTA AGNIESZKA MIENSOPUST
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-09
2019-06-06
JULIUSZ KIEŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-29
2019-06-06
2003-03-26
2019-06-06
FUNDACJA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie