KRS 0000156781
NIP7810041371
REGON63151310700000
NazwaCURTIS HEALTH CAPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCURTIS HEALTH CAPS
Data rejestracji 04 kwi 2003 (21 lat temu) 04 kwi 2003
Data usunięcia 05 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BATOROWSKA, 52, WYSOGOTOWO, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 36100000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email OFFICE@CHC.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 7810041371
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
52105015201000009032576259
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
08105015201000009032576275
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
26102040270000110213555760
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
30105015201000009032576267
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
46102040270000110213591484
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
69102040270000110216519597
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
78102040270000190213591583
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
83102040270000140213591641
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
43102040270000110213555745
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKATARZYNA MARIA FRANK-NIEMCZYCKA
Beneficjent
WOLFGANG SEEGER
Beneficjent
1959-09-11
ZBIGNIEW MARIAN NIEMCZYCKI
Beneficjent
MARIONNA SEEGER
Beneficjent
1961-08-11
ANNA MICHALAK
zgłaszający - członek zarządu
IWONA MARIA LETKIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
ZALE HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2010-11-23
2014-07-03
23.901 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.950.500,00
CURTIS INTERNATIONAL INC.
Wspólnik
2003-04-04
2009-10-26
100 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE 50.000 PLN
ZBIGNIEW MARIAN NIEMCZYCKI
Wspólnik
2009-10-26
2010-03-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
MOUNTPLACE TRADING & INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2010-03-11
2021-01-05
72.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.100.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW MARIAN NIEMCZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-04
2010-11-23
KATARZYNA MARIA FRANK NIEMCZYCKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-04
2010-11-23
ALICJA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-04
2010-11-23
KATARZYNA MARIA FRANK-NIEMCZYCKA
Beneficjent
ZAŁOŻYCIEL FUNDACJI POSIADAJĄCEJ 62,252% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MOUNTPLACE TRADING AND INVESTMENTS BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI CURTIS HEALTH CAPS S.A.
WOLFGANG SEEGER
Beneficjent
CZŁONEK RADY FUNDACJI POSIADAJĄCEJ 62,252% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MOUNTPLACE TRADING AND INVESTMENTS BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI CURTIS HEALTH CAPS S.A.
ZBIGNIEW MARIAN NIEMCZYCKI
Beneficjent
ZAŁOŻYCIEL FUNDACJI POSIADAJĄCEJ 62,252% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MOUNTPLACE TRADING AND INVESTMENTS BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI CURTIS HEALTH CAPS S.A.
MARIONNA SEEGER
Beneficjent
CZŁONEK RADY FUNDACJI POSIADAJĄCEJ 62,252% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MOUNTPLACE TRADING AND INVESTMENTS BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI CURTIS HEALTH CAPS S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
JERZY MARIAN WOY WOJCIECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-04
2005-03-16
RYSZARD ANDRZEJ ŁOŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY
2003-04-04
2003-06-18
ENID MARIA SZCZODROWSKA GIZŁO
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-04
2005-03-16
ENID MARIA SZCZODROWSKA GIZŁO
PREZES ZARZĄDU
2005-03-16
2009-10-26
DARIUSZ ANDRZEJ SZPURKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-03-16
2005-12-08
ALEKSANDRA BARBARA MATUSZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-08-28
2010-03-11
ALEKSANDRA BARBARA MATUSZAK
PREZES ZARZĄDU
2010-03-11
2013-04-12
JACEK WAWRZYNIEC MODELSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-10-26
2010-03-11
MICHAŁ NIEMCZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-11
2011-06-16
MARCIN OCIMEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-06-16
2013-10-10
2003-04-04
2011-03-24
"PRODUKCYJNO - HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYKÓW CURTIS - HEALTHCARE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-04
2012-02-21
ŻEROMSKIEGO, 9, POZNAŃ, 60-544, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie