KRS 0000156414
NIP8720003108
REGON00037924100000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JODŁOWEJ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JODŁOWEJ
Data rejestracji 25 mar 2003 (21 lat temu) 25 mar 2003
Data usunięcia 18 mar 2021 18 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres JODŁOWA, 39-225, JODŁOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8720003108
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIJANUSZ ANDRZEJ BEŁZOWSKI
Likwidator
2020-02-26
2021-03-18
KAZIMIERZ MAZIARKA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-25
2007-07-25
STANISŁAWA BOCHENEK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-25
2003-06-25
JÓZEF WAL
Członek Organu Nadzoru
2003-03-25
2003-06-25
MARIA KACZKA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-25
2003-06-25
HENRYK GŁAZ
Członek Organu Nadzoru
2003-03-25
2021-03-18
HALINA KITA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-25
2003-06-25
TADEUSZ JANTAS
Członek Organu Nadzoru
2003-03-25
2007-07-25
ANDRZEJ STUDNIARZ
Członek Organu Nadzoru
2003-03-25
2003-06-25
JAN STANULA KACZKA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-25
2015-10-19
MARIA WARZECH
Członek Organu Nadzoru
2003-06-25
2007-07-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY PRZEZ ZARZĄD.
HALINA KITA
PREZES ZARZĄDU
2003-03-25
2010-09-29
HALINA KITA
CZŁONEK ZARZĄD
2010-09-29
2011-12-13
JANINA MARIA SZYNAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-25
2010-09-29
JANINA MARIA SZYNAL
PREZES ZARZĄDU
2010-09-29
2011-12-13
JANINA MARIA SZYNAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-13
2018-09-14
JANINA MARIA SZYNAL
PREZES ZARZĄDU
2018-09-14
2020-02-26
CECYLIA NAWRACAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-25
2007-07-25
MARIA KLUCZNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-25
2018-09-14
MARIA KRYSTYNA WARZECHA
PREZES
2011-12-13
2018-09-14
MARIA KRYSTYNA WARZECHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-14
2020-02-26
2003-03-25
2020-02-26
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JODŁOWEJ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie