KRS 0000071446
NIP8730006976
REGON00035532900000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RADŁOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RADŁOWIE
Data rejestracji 14 gru 2001 (23 lata temu) 14 gru 2001
Data usunięcia 22 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BRZESKA, 1, RADŁÓW, 33-130, RADŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8730006976
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIJANUSZ ANDRZEJ BEŁZOWSKI
Likwidator
2021-01-29
2021-12-22
ADAM NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2014-05-19
JAN ĆWIORO
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2002-06-11
ADAM BARNAŚ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2002-06-11
KRYSTYNA KUPIEC
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2002-06-11
JÓZEF PIĄTEK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2006-05-19
BARBARA KORDELA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2002-06-11
MARIA POCHROŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-11
2006-05-19
JOLANTA CURYŁŁO
Członek Organu Nadzoru
2002-06-11
2017-11-23
JÓZEF PATULSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-19
2021-12-22
HALINA BARNAŚ
Członek Organu Nadzoru
2017-05-11
2018-06-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY PRZEZ ZARZĄD.
ANDRZEJ KIJAK
PREZES
2001-12-14
2021-01-29
KAZIMIERA PODRAZA
CZŁONEK
2001-12-14
2002-06-11
JAN ĆWIORO
CZŁONEK
2002-06-11
2017-11-23
JOLANTA CURYŁŁO
CZŁONEK
2017-11-23
2021-01-29
2001-12-14
2021-01-29
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RADŁOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie