KRS 0000155276
NIP6342282358
REGON27392216200000
NazwaPROF-MED PRZYCHODNIA MEDYCYNY PRACY I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPROF-MED PRZYCHODNIA MEDYCYNY PRACY I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
Data rejestracji 21 mar 2003 (21 lat temu) 21 mar 2003
Data usunięcia 29 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻELAZNA, 1, KATOWICE, 40-851, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6342282358
data rejestracji 01 lip 1998
status Zwolniony
85102023130000310201382696
PKO Oddział 1 w Katowicach
ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
23102025280000080205028412
PKO Oddział 1 w Tychach
ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHMAŁGORZATA BOŻENA BULA
Beneficjent
TOMASZ MARCIN BULA
Beneficjent
TOMASZ MARCIN BULA
reprezentant
Wspólnik
2003-03-21
2017-06-29
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 98.000,00 ZŁ
27761852100000
BOŻENA TERESA WÓJCIK WARCHAŁ
Prokurent
2013-10-24
2015-09-01
PROKURA SAMOISTNA
MATEUSZ MAREK WARCHAŁ
Prokurent
2004-02-24
2006-02-17
SAMOISTNA
TOMASZ MARCIN BULA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-21
2015-09-01
MAŁGORZATA BOŻENA BULA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-21
2017-06-29
AGATA NIEMCEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-03-21
2012-05-14
ALEKSANDRA MAŁGORZATA BULA
Członek Organu Nadzoru
2012-05-14
2017-06-29
MARIA KOŁODZIEJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2015-09-01
2017-06-29
MAŁGORZATA BOŻENA BULA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
49% UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI
TOMASZ MARCIN BULA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
49% UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JÓZEF NAJDER
PREZES ZARZĄDU
2003-03-21
2003-10-15
BOŻENA TERESA WÓJCIK WARCHAŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-21
2003-10-15
BOŻENA TERESA WÓJCIK WARCHAŁ
PREZES ZARZĄDU
2003-10-15
2006-10-30
MARIAN LUDWIK WARCHAŁ
PREZES ZARZĄDU
2006-10-30
2015-09-01
TOMASZ BULA
PREZES ZARZĄDU
2015-09-01
2017-06-29
2003-03-21
2009-03-23
ŻELAZNA, 1, KATOWICE, 40-952, KATOWICE, POLSKA
2009-03-23
2015-09-01
ŻELAZNA, 1, KATOWICE, 40-851, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie