KRS 0000155235
NIP6440012080
REGON00813336700000
NazwaPRACOWNIA PROJEKTOWA "PIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRACOWNIA PROJEKTOWA "PIK"
Data rejestracji 14 mar 2003 (22 lata temu) 14 mar 2003
Data usunięcia 30 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STAROPOGOŃSKA, 51, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6440012080
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIAPIOTR JÓZEF LAJBIG
Beneficjent
EWA BARBARA CYLUPA
Beneficjent
LUCJAN MICHAŁ CYLUPA
Beneficjent
LUCJAN MICHAŁ CYLUPA
reprezentant
LUCJAN MICHAŁ CYLUPA
Wspólnik
2003-03-14
2022-06-30
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ
PIOTR JÓZEF LAJBIG
Wspólnik
2003-03-14
2022-06-30
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 17.000,00 ZŁ
EWA BARBARA CYLUPA
Wspólnik
2003-03-14
2022-06-30
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ
LUCJAN MICHAŁ CYLUPA
Likwidator
2020-09-16
2022-06-30
PIOTR JÓZEF LAJBIG
Likwidator
2020-09-16
2022-06-30
PIOTR JÓZEF LAJBIG
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
EWA BARBARA CYLUPA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
LUCJAN MICHAŁ CYLUPA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
LUCJAN MICHAŁ CYLUPA
PREZES ZARZĄDU
2003-03-14
2020-09-16
PIOTR JÓZEF LAJBIG
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-14
2020-09-16
2003-03-14
2020-09-16
PRACOWNIA PROJEKTOWA "PIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie