KRS 0000155196
REGON00044092800000
NazwaOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RACIĄŻU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOKRĘGOWA MLECZARSKA W RACIĄŻU
Data rejestracji 14 mar 2003 (22 lata temu) 14 mar 2003
Data usunięcia 25 lip 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ZAWODA, 48, RACIĄŻ, 09-140, RACIĄŻ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWAROBERT DAMS
Likwidator
2005-08-30
2006-07-25
JANUSZ GIŻYŃSKI
Likwidator
2005-08-30
2006-07-25
GRZEGORZ WACHACZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-14
2006-07-25
SŁAWOMIR KANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-14
2006-07-25
WITOLD ANDRZEJ KROGULSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-14
2006-07-25
WIESŁAW CHORZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-14
2006-07-25
WACŁAW PYDYNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-14
2006-07-25
WOJCIECH KRAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-14
2006-07-25
JANUSZ GIŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-14
2003-07-16
JERZY MAĆKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2006-07-25
JAN TRACZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-14
2006-07-25
TOMASZ SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-14
2006-07-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/.
ANNA MARIA SZYMAŃSKA
P.O. PREZESA ZARZĄDU
2003-03-14
2005-09-21
ROBERT DAMS
WICEPREZES D/S TECHNICZNYCH
2003-03-14
2005-09-21
JANUSZ GIŻYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA TEJ FUNKCJI Z RADY NADZORCZEJ
2003-03-14
2005-09-21
2003-03-14
2005-08-30
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RACIĄŻU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie