KRS 0000155053
NIP7542035694
REGON53117764100000
NazwaZESPÓŁ PRODUCENCKI "PRO FUTURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZESPÓŁ PRODUCENCKI "PRO FUTURA"
Data rejestracji 12 mar 2003 (22 lata temu) 12 mar 2003
Data usunięcia 24 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres M. KONOPNICKIEJ, 6, OPOLE, 45-004, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 214000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7542035694
data rejestracji 08 sty 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5813Z WYDAWANIE GAZETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJIRAFAŁ JAN BARTEK
Beneficjent
BERNARD GAIDA
Beneficjent
PIOTR FRANCISZEK SZYNDZIELORZ
reprezentant
Wspólnik
2003-03-12
2021-05-24
843 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 84.300,,00 ZŁ
00451401000000
TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W RACIBORZU
Wspólnik
2003-03-12
2021-05-24
166 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.600,00 ZŁ
003560018
ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE
Wspólnik
2003-03-12
2021-05-24
130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000 ZŁ
ZWIĄZEK NIEMIECKICH STOWARZYSZEŃ SPOŁECZNO-KULTURALNYCH W POLSCE
Wspólnik
2003-03-12
2021-05-24
741 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WWARTOŚCI 74.100,00 ZŁ
530530147
NIEMIECKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE
Wspólnik
2003-03-12
2021-05-24
130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000 ZŁ
531168412
ZWIĄZEK ŚLĄSKICH ROLNIKÓW
Wspólnik
2003-03-12
2021-05-24
130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000 ZŁ
530519565
ANNA GAWLIK
Prokurent
2012-11-02
2016-11-14
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA (DO REPREZENTACJI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
RUDOLF URBAN
Prokurent
2014-04-15
2015-04-03
PROKURA ŁĄCZNA (DO REPREZENTACJI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
PIOTR FRANCISZEK SZYNDZIELORZ
Likwidator
2018-08-06
2021-05-24
RAFAŁ JAN BARTEK
Beneficjent
PRZEWODNICZĄCY ORGANU WYKONAWCZEGO WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO PONAD 25% UDZIAŁÓW
BERNARD GAIDA
Beneficjent
PRZEWODNICZĄCY ORGANU WYKONAWCZEGO WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO PONAD 25% UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ KANDZIORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-15
2016-05-06
ANITA HELENA PENDZIAŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-22
2016-05-06
ANITA HELENA PENDZIAŁEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-06
2017-03-02
NORBERT JAN HONKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-28
2016-05-06
JAN LENORT
PREZES
2003-03-12
2009-01-26
SANDRA ELŻBIETA CIERNIAK
WICEPREZES
2016-08-16
2018-08-06
ZUZANNA TERESA DONATH KASIURA
PREZES ZARZĄDU
2017-11-16
2018-08-06
MARCIN ROCH GAMBIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-11-16
2018-08-06
PIOTR SEBASTIAN FIKUS
WICEPREZES
2003-03-12
2006-06-20
JOANNA IZABELA MANDERLA
WICEPREZES
2006-02-14
2009-01-26
2003-03-12
2018-08-06
ZESPÓŁ PRODUCENCKI "PRO FUTURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-12
2003-10-01
PUŁASKIEGO, 20, OPOLE, 45-048, OPOLE, POLSKA
2003-10-01
2011-12-05
GEN. ZAJĄCZKA, 9, OPOLE, 45-050, OPOLE, POLSKA
2011-12-05
2014-09-22
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 25, OPOLE, 45-086, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie