KRS 0000026712
NIP7540340418
REGON53061805000000
Nazwa"SILESIAPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSILESIAPRESS
Data rejestracji 10 lip 2001 (23 lata temu) 10 lip 2001
Data usunięcia 02 lis 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 25, OPOLE, 45-086, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51920,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#2212Z WYDAWANIE GAZET #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #5247A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK #5247B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #7440Z REKLAMATOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
Wspólnik
2001-07-10
2005-06-23
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000ZŁ.
004514010
ZWIĄZEK NIEMIECKICH STOWARZYSZEŃ SPOŁECZNO-KULTURALNYCH W POLSCE
Wspólnik
2001-07-10
2005-06-23
163 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16300,00 ZŁ.
530530147
ZWIĄZEK NIEMIECKICH STOWARZYSZEŃ SPOŁECZNO-KULTURALNYCH W POLSCE
Wspólnik
2005-06-23
2012-11-02
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ
530530147
Wspólnik
2005-06-23
2012-11-02
222 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.420,00 ZŁ.
00451401000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JOANNA EWA MRÓZ
PREZES ZARZĄDU
2009-07-09
2012-11-02
KLAUDIA URSZULA KLUCZNIOK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-02
2012-11-02
NORBERT JÓZEF RASCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-02
2012-11-02
KRZYSZTOF KNOP
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-10
2010-08-02
FRANZ WOLITZKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-10
2009-07-09
ENGELBERT MIŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-10
2010-08-02
2001-07-10
2005-06-23
REYMONTA, 14, OPOLE, 45-066, OPOLE, POLSKA
2005-06-23
2012-01-17
KONOPNICKIEJ, 6, OPOLE, 45-004, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie