KRS 0000153829
Nazwa"DAĆ DZIECIOM NADZIEJĘ" IM.MATKI TERESY Z KALKUTY
Krótka nazwa"DAĆ DZIECIOM NADZIEJĘ" IM.MATKI TERESY Z KALKUTY
Data rejestracji 03 mar 2003 (22 lata temu) 03 mar 2003
Data usunięcia 30 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres ORGANOWA, 8, LUBLIN, 20-881, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3621 PRODUKCJA MONET I MEDALI #3650Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5250Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #5551Z STOŁÓWKI #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #80 EDUKACJA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #9212 ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9213Z PROJEKCJA FILMÓW #923 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁAEWA STAROWNIK
Członek Organu Nadzoru
2004-12-10
2020-06-30
KATARZYNA ZOFIA STERNIK
Członek Organu Nadzoru
2004-12-10
2020-06-30
MAŁGORZATA ŻURAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-03
2020-06-30
BEATA GORAJEK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-03
2004-12-10
URSZULA KRYGER
Członek Organu Nadzoru
2003-03-03
2020-06-30
KRYSTYNA RENATA GŁOWNIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-03
2004-12-10
ANNA JOLANTA MICHALEC
Członek Organu Nadzoru
2003-03-03
2020-06-30
ALICJA MARIA PLEWKA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-03
2020-06-30
MONIKA BIEGANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-03
2004-12-10
TERESA STELMASIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-03
2004-12-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI WYMAGANA JEST ZGODA JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
TERESA KRASOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-03-03
2020-06-30
KRYSTYNA REGINA STELMACH
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-03
2004-12-10
URSZULA KRYSTYNA JÓŹWIAKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-03
2004-12-10
AGNIESZKA ANNA KLEJBACH
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-10
2020-06-30
2003-03-03
2020-06-30
22 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2003-03-03
2020-06-30
3621 - PRODUKCJA MONET I MEDALI
2003-03-03
2020-06-30
3650Z - PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
2003-03-03
2020-06-30
521 - SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2003-03-03
2020-06-30
524 - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2003-03-03
2020-06-30
5250Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH
2003-03-03
2020-06-30
5551Z - STOŁÓWKI
2003-03-03
2020-06-30
6312 - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
2003-03-03
2020-06-30
7140Z - WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2003-03-03
2020-06-30
7470Z - SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW
2003-03-03
2020-06-30
FUNDACJA
2003-03-03
2020-06-30
"DAĆ DZIECIOM NADZIEJĘ" IM.MATKI TERESY Z KALKUTY
2003-03-03
2020-06-30
ORGANOWA, 8, LUBLIN, 20-881, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie