KRS 0000153625
NIP8951786429
REGON93289530800000
Nazwa"EKO IDEE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEKO IDEE
Data rejestracji 28 lut 2003 (22 lata temu) 28 lut 2003
Data usunięcia 20 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PAPROTNA, 5, WROCŁAW, 51-117, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOZBIGNIEW IGNACY TARASIUK
Wspólnik
2003-02-28
2020-07-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)
ARTUR JULIUSZ WĘGRZYN
Wspólnik
2003-02-28
2004-02-27
35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET)
PAWEŁ MIROSŁAW SZAFRAŃSKI
Wspólnik
2004-02-27
2005-10-26
35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ZBIGNIEW IGNACY TARASIUK
Likwidator
2019-08-08
2020-07-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZBIGNIEW IGNACY TARASIUK
PREZES ZARZĄDU
2004-02-27
2019-08-08
PAWEŁ MIROSŁAW SZAFRAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-27
2011-08-29
ARTUR JULIUSZ WĘGRZYN
PREZES ZARZĄDU
2003-02-28
2004-02-27
ZBIGNIEW IGNACY TARASIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-28
2004-02-27
2003-02-28
2019-08-08
"EKO IDEE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie