KRS 0000029625
NIP8971017042
REGON93076945600000
Nazwa"TRYTON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRYTON
Data rejestracji 25 lip 2001 (23 lata temu) 25 lip 2001
Data usunięcia 06 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC WOLNOŚCI, 9, KATOWICE, 40-078, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 110000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #0201B SZKÓŁKARSTWO LEŚNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0111A UPRAWA ZBÓŻ #4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4020A WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #1541Z PRODUKCJA NIE OCZYSZCZONYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW #2320A WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2320B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2411Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCHTOMASZ ALEKSY MINKWITZ
Wspólnik
2001-07-25
2002-11-25
99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW KAŻDY PO 1.100 (TYSIĄC STO) ZŁOTYCH W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 108.900 (STO OSIEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH
PIOTR FELIKS MINKWITZ
Wspólnik
2002-11-25
2003-04-08
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110.000 (STO DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MACIEJ EUGENIUSZ MILLER
Wspólnik
2003-04-08
2019-12-06
99 (SŁOWNIE:DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.100,00ZŁ (SŁOWNIE:JEDEN TYSIĄC STO ZŁOTYCH) JEDEN UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 108.900,00ZŁ (SŁOWNIE:STO OSIEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
ZBIGNIEW IGNACY TARASIUK
Prokurent
2001-07-25
2002-11-25
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR FELIKS MINKWITZ
PREZES ZARZĄDU
2001-07-25
2003-04-08
ZYGMUNT BERNARD TUSZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-08
2019-12-06
2001-07-25
2003-07-21
"UNICONTACT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-25
2002-03-11
11, RZĘDZISZOWICE, 55-106, ZAWONIA, POLSKA
2002-03-11
2003-04-08
PARKOWA, 46, WROCŁAW, 51-616, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie