KRS 0000153600
NIP7642397617
REGON81201858900000
NazwaLABORATORIUM USŁUG BADAWCZYCH "ANALITYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLABORATORIUM USŁUG BADAWCZYCH "ANALITYK"
Data rejestracji 03 mar 2003 (22 lata temu) 03 mar 2003
Data usunięcia 14 lip 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIŁA - LESZKÓW, 64-920, PIŁA - LESZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 605000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMARIA SOSNA
Prokurent
2003-10-22
2007-07-27
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ RYSZARD ĆWIKLIŃSKI
Prokurent
2003-10-22
2007-07-27
PROKURA SAMOISTNA
SŁAWOMIR CZERNIEL
Likwidator
2007-07-27
2008-07-14
JANUSZ OSTAPIUK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-03
2003-10-22
JACEK ROMAN TROJNARSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-03
2003-10-22
STANISŁAW MARCIN CHMIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-03
2003-10-22
BOGDAN WŁODZIMIERZ GIERGIELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-22
2008-07-14
SŁAWOMIR JÓZEF ZYCH
Członek Organu Nadzoru
2003-10-22
2008-07-14
EDMUND BUJNICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-22
2008-07-14
Wspólnik
2003-03-03
2003-05-15
216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 108.000,00 ZŁ (STO OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
57090523100000
Wspólnik
2003-03-03
2008-07-14
969 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 484.500,00 ZŁ
57014872900000
Wspólnik
2003-10-22
2008-07-14
211 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 105.500 ZŁ
57205134200000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
LESZEK ANDRZEJ HOFFMANN
PREZES ZARZĄDU
2003-03-03
2007-07-27
2003-03-03
2007-07-27
LABORATORIUM USŁUG BADAWCZYCH "ANALITYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie