KRS 0000014894
NIP7421753829
REGON51062891000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "EKOLOG-MAZURY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "EKOLOG-MAZURY"
Data rejestracji 05 cze 2001 (23 lata temu) 05 cze 2001
Data usunięcia 18 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MRĄGOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE"EKOLOG-INWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-06-05
2023-01-18
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000ZŁ.
570306766
ANDRZEJ STANISŁAW LACHMAN
Wspólnik
2001-06-05
2001-12-11
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁ.
HENRYK SZUBSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-05
2001-12-11
WIESŁAW ŁOŚ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-05
2023-01-18
STANISŁAW MARCIN CHMIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-05
2001-12-11
MARCIN PAWEŁ HORODECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-11
2023-01-18
TOMASZ TOJZA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-11
2023-01-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
ANDRZEJ STANISŁAW LACHMAN
PREZES ZARZĄDU
2001-06-05
2001-12-11
SYLWESTER KOŁODZIEJSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-11
2023-01-18
2001-06-05
2013-08-07
PRZEMYSŁOWA, 8, MRĄGOWO, 11-700, MRĄGOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie