KRS 0000153513
NIP5222675534
REGON01543531500000
NazwaEATON POWER QUALITY SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaEATON POWER QUALITY SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaEATON POWER QUALITY YKSITYINEN OSAKEYHTIO / PRIVAT AKTIEBOLAG YKSITYINEN OSAKEYHTIO / PRIVAT AKTIEBOLAG
Data rejestracji 27 lut 2003 (22 lata temu) 27 lut 2003
Data usunięcia 23 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. KRAKOWIAKÓW, 34, WARSZAWA, 02-255, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego KOSKELONTIE, 13, ESPOO, 02 920, ESPOO, FINLANDIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5222675534
data rejestracji 19 mar 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEJRN AALEFJAR
Prokurent
2010-04-29
2016-09-15
ŁĄCZNA
TIMO PEKKA HOSSI
Prokurent
2003-02-27
2016-09-15
ŁĄCZNA
SAKARI OLAVI NYBERG
Prokurent
2004-10-27
2009-08-18
ŁĄCZNA
SEPPO KALEVI ORAVA
Prokurent
2005-12-13
2009-08-18
ŁĄCZNA
JARI RAIMO HUDD
Prokurent
2003-02-27
2010-04-29
ŁĄCZNA
PETRI AARRE KOSKINEN
Prokurent
2003-02-27
2009-08-18
ŁĄCZNA
JORMA MARKKU MANNERKOSKI
Prokurent
2003-02-27
2010-04-29
ŁĄCZNA
OVE OMAN
Prokurent
2003-02-27
2010-04-29
ŁĄCZNA
PEKKA LAURI ANTIKAINEN
Prokurent
2003-02-27
2005-12-13
ŁĄCZNA
OTTO-VILLE ANTTONI ASUNMAA
Prokurent
2009-08-18
2020-12-23
PROKURA ŁĄCZNA
DARIUSZ STACHOWICZ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-05-13
2013-05-09
IRMINA TAMARA ALEKSIEJEW SMORSZCZEWSKA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2003-02-27
2010-05-13
MAREK DARIUSZ BRZEZIŃSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-05-13
2020-12-23
LESZEK ŁUKASZ JANK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2013-05-09
2020-12-23
RADOSŁAW JERZY WIELICZKO
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2013-05-09
2020-12-23
ORGAN REPREZENTACJI1) ZARZĄD; 2) DYREKTOR WYKONAWCZY
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DYREKTOR WYKONAWCZY SAMODZIELNIE LUB CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI ZARZĄDU PO DWÓCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENCI PO DWÓCH ŁĄCZNIE LUB KAŻDY PROKURENT OSOBNO RAZEM Z DRUGĄ OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO SKŁADANIA PODPISU ZA SPÓŁKĘ
THIERRY GAGNARD
CZŁONEK ZWYCZAJNY ZARZĄDU
2003-02-27
2004-10-27
PEKKA TAPANI LEHMUSKOSKI
DYREKTOR WYKONAWCZY - CZŁONEK ZWYCZAJNY ZARZĄDU
2003-02-27
2004-10-27
PEKKA TAPANI LEHMUSKOSKI
DYREKTOR WYKONAWCZY
2004-10-27
2005-12-13
JAMES DEWAR PRYDE
CZŁONEK ZWYCZAJNY ZARZĄDU
2004-10-27
2010-04-29
EDWARD STEPHEN KOMOSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-12-13
2010-04-29
PETRI AARRE KOSKINEN
DYREKTOR WYKONAWCZY
2009-08-18
2010-04-29
PETRI AARRE KOSKINEN
CZŁONEK ZWYCZAJNY ZARZĄDU - DYREKTOR WYKONAWCZY
2010-04-29
2020-12-23
DARREN MICHAEL BYRKA
PREZES ZARZĄDU
2010-04-29
2016-09-15
JORMA MARKKU MANNERKOSKI
CZŁONEK ZWYCZAJNY ZARZĄDU
2010-04-29
2020-12-23
NIKOLAOS PAPAIOANNOU
PREZES ZARZĄDU
2016-09-15
2020-12-23
2003-02-27
2004-10-27
POWERWARE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
2004-10-27
2004-12-02
EATON POWER QUALITY OY ODDZIAŁ W POLSCE
2003-02-27
2004-10-27
POWERWARE OY (SPÓŁKA AKCYJNA)
2004-10-27
2017-11-08
EATON POWER QUALITY OY
2003-02-27
2003-03-20
CHRÓŚCICKIEGO, 93/105, WARSZAWA, 02-414, WARSZAWA, POLSKA
2003-03-20
2009-11-16
CHROŚCICKIEGO, 93/105, WARSZAWA, 02-414, WARSZAWA, POLSKA
2009-11-16
2016-06-02
17 STYCZNIA, 45 A, WARSZAWA, 02-146, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie