KRS 0000153205
REGON35078930000000
NazwaMBM - HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMBM - HOLDING
Data rejestracji 27 lut 2003 (22 lata temu) 27 lut 2003
Data usunięcia 14 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, KRAKÓW, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 86000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #55 HOTELE I RESTAURACJEMIROSŁAW SZAREK
Wspólnik
2003-02-27
2016-05-14
430 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH NA SUMĘ 43.300 ZŁOTYCH
BOŻENA SZAREK
Wspólnik
2003-02-27
2016-05-14
258 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH NA SUMĘ 25.800 ZŁ
MICHAŁ KOWALSKI
Wspólnik
2003-02-27
2016-05-14
172 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ NA SUMĘ 17.500 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MICHAŁ KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-27
2016-05-14
2003-02-27
2003-04-04
ŚW. KRZYŻA, 17, KRAKÓW, 31-023, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie