KRS 0000153114
REGON89110102400000
Nazwa"WATH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWATH
Data rejestracji 05 cze 2003 (21 lat temu) 05 cze 2003
Data usunięcia 18 gru 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAŁBRZYSKA, 33, ŚWIEBODZICE, 58-160, ŚWIEBODZICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2822 PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #4030 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4532 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH #4533 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH #6521 LEASING #7012 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7220 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOJERZY ADAM ĆWIĘK
Wspólnik
2003-06-05
2012-12-18
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 306.000 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYSTA SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2003-06-05
2012-12-18
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 294.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĘCY ZŁOTYCH)
89034698200000
WANDA MARIA KUBIS
Likwidator
2011-09-29
2012-12-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JERZY ADAM ĆWIĘK
PREZES
2003-06-05
2011-09-29
2003-06-05
2011-09-29
"WATH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie