KRS 0000152880
NIP6321843490
REGON27803466700000
NazwaBIURO-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIURO-LAND
Data rejestracji 21 mar 2003 (21 lat temu) 21 mar 2003
Data usunięcia 12 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 2 F, JAWORZNO, 43-603, JAWORZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1099000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@BIUROLAND.EU
Dane podatkowe
NIP 6321843490
data rejestracji 01 kwi 2003
status Czynny
09105013601000009031455836
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
07105013601000002447194230
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
36105013601000009080613301
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
84105013601000002448183505
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
89105013601000009081463813
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
94105013601000002478680222
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
45105013601000002440477848
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
52105013601000002446306355
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
84105013601000009031455844
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
17109011860000000155292559
SANPL 1 Oddział w Katowicach
ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #91 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #960 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOANNA ANITA PORĘBSKA
Beneficjent
ANNA ANITA PORĘBSKA
zgłaszający - inny
KRZYSZTOF MARCIN PORĘBSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF MARCIN PORĘBSKI
Wspólnik
2003-03-21
2018-07-23
2156 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1078.000,00 ZŁ
EWELINA PORĘBSKA
Wspólnik
2013-03-19
2016-11-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF MARCIN PORĘBSKI
Prokurent
2008-09-03
2010-08-31
SAMOISTNA
DOROTA BALCERZAK
Prokurent
2013-07-11
2021-10-12
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF MARCIN PORĘBSKI
Prokurent
2016-07-05
2021-10-12
PROKURA SAMOISTNA
ANNA ANITA PORĘBSKA
Beneficjent
ZARZĄDZAJĄCY KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI
KRZYSZTOF MARCIN PORĘBSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADA 90 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI MOŻE BYĆ JEDNO LUB WIELOOSOBOWY, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JAK RÓWNIEŻ PROKURENT SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF MARCIN PORĘBSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-21
2008-09-03
RYSZARD PAWEŁ BANASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-09-03
2010-08-31
ANDRZEJ GRZEGÓRZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-03
2010-08-31
ANDRZEJ GRZEGÓRZKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-08-31
2013-03-19
KRZYSZTOF MARCIN PORĘBSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-08-31
2016-07-05
ANNA ANITA PORĘBSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-07-05
2021-10-12
2003-03-21
2004-07-07
ZEGADŁOWICZA, 1, JAWORZNO, 43-600, JAWORZNO, POLSKA
Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań logistycznych celem podniesienia efektywności działania firmy dystrybucyjnej.
854 316,80 zł
290 725,50 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie