KRS 0000152671
NIP5961429706
REGON21042755200000
Nazwa"DOLLY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDOLLY
Data rejestracji 21 lut 2003 (22 lata temu) 21 lut 2003
Data usunięcia 07 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 13, DRZEWCE, 64-400, MIĘDZYCHÓD, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIGIOVANNI MANZONI
Wspólnik
2003-02-21
2013-10-07
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.500,00 ZŁ.
ENNIO TUA
Wspólnik
2003-02-21
2007-04-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
1955-05-27
CIRO DI CONSTANZO
Wspólnik
2003-02-21
2006-01-16
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁ
BATTISTA MANGILI
Wspólnik
2003-02-21
2011-08-23
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500 ZŁ.
ROCCO CHIRICO
Wspólnik
2003-02-21
2007-06-05
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8500 ZŁ
ROBERT CARRARA
Wspólnik
2003-02-21
2006-01-16
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁ
CONSTANTINO ROCCA
Wspólnik
2003-02-21
2006-01-16
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁ
ENNIO TUA
Wspólnik
2007-06-05
2013-10-07
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.500,00 ZŁ.
1955-05-27
EVELINA MANGILI
Wspólnik
2007-08-28
2011-08-23
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ.
ROBERT CARRARA
Wspólnik
2011-08-23
2013-10-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
MARIA KUNA
Likwidator
2012-11-12
2013-10-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
EVELINA MANGILI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-28
2009-10-27
DAVIDE MARCO FANIZZI
PREZES ZARZĄDU
2009-10-27
2011-10-18
MARIA KUNA
PREZES ZARZĄDU
2011-10-18
2012-11-12
CIRO DI COSTANZO
PREZES ZARZĄDU
2003-02-21
2004-09-21
ROBERT CARRARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-21
2006-01-16
CHIRICO ROCCO
PREZES ZARZĄDU
2004-09-21
2007-08-28
2003-02-21
2012-11-12
"DOLLY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie