KRS 0000152543
NIP9271816008
REGON21126237200000
Nazwa"CASTELLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCASTELLO
Data rejestracji 21 lut 2003 (22 lata temu) 21 lut 2003
Data usunięcia 20 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PAŁAC, JARNATÓW, 69-210, LUBNIEWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #551 USŁUGI HOTELARSKIE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁAJUSTYNA SZUFLIŃSKA
Wspólnik
2003-02-21
2005-09-30
408 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 204000,00 ZŁOTYCH
CIRO DI COSTANZO
Wspólnik
2003-02-21
2011-12-28
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 ZŁ
COSTANTINO ROCCA
Wspólnik
2005-09-30
2016-12-20
792 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 396000,00 ZŁ
ROCCO CHIRICO
Wspólnik
2005-09-30
2006-01-23
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80000,00 ZŁ
BATTISTA MANGILI
Wspólnik
2005-09-30
2006-01-23
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80000,00 ZŁ
ANGELO ZENI
Likwidator
2014-01-23
2016-12-20
MARIA KUNA
Prokurent
2011-12-28
2014-01-23
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
CIRO DI COSTANZO
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-21
2013-04-04
BATTISTA MANGILI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-21
2004-04-13
JUSTYNA SZUFLIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-13
2005-11-23
ANGELO ZENI
PREZES ZARZĄDU
2013-04-04
2014-01-23
2003-02-21
2014-01-23
"CASTELLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie