KRS 0000152329
REGON35716817700000
NazwaFIRMA HANDLOWA ANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFIRMA HANDLOWA ANNA
Data rejestracji 05 mar 2003 (22 lata temu) 05 mar 2003
Data usunięcia 22 lis 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BISKUPIA, 12, KRAKÓW, 31-144, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #2225 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5247 SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #1589 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIASALOMEA CHARALAMBOPOULOU
Wspólnik
2003-03-05
2005-11-22
36 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1800ZŁ
JAN RĄCZKA
Wspólnik
2003-03-05
2005-11-22
36 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1800ZŁ
JERZY RZEPKA
Likwidator
2005-04-29
2005-11-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
WITOLD RZEPKA
PREZES ZARZĄDU
2003-03-05
2005-04-29
2003-03-05
2005-04-29
FIRMA HANDLOWA "ANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie