KRS 0000122398
REGON35742770400000
NazwaFIRMA HANDLOWA ASTIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFIRMA HANDLOWA ASTIR
Data rejestracji 11 lip 2002 (22 lata temu) 11 lip 2002
Data usunięcia 09 paź 2002 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BISKUPIA, 12, KRAKÓW, 31-144, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6220Z POZAROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #3430A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #6323D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEJAN RĄCZKA
Wspólnik
2002-07-11
2002-10-09
750 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT)UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ (STO ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JERZY WITOLD RZEPKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-11
2002-10-09
BARBARA KRYSTYNA DROŻDŻ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-11
2002-10-09
ROULA HARALAMPOPOULOU
Członek Organu Nadzoru
2002-07-11
2002-10-09
JAN RĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-11
2002-10-09
RYSZARD STAL
Powiernik
2002-07-11
2002-10-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - Z TYM, ŻE WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA LUB WICEPREZESA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
JERZY WOJCIECH KOT
PREZES
2002-07-11
2002-10-09
ŁUKASZ MACIEJ SOŚNIACZYŃSKI
WICEPREZES
2002-07-11
2002-10-09
PAWEŁ PIOTR BOBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-11
2002-10-09
GABRIELA MARIANNA MIKULSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-11
2002-10-09
2002-07-11
2002-10-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-11
2002-10-09
FIRMA HANDLOWA ASTIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-11
2002-10-09
BISKUPIA, 12, KRAKÓW, 31-144, KRAKÓW, POLSKA
2002-07-11
2002-10-09
6024 - USŁUGI TRANSPORTOWE NA TRASACH MIĘDZYNARODOWYCH I NA TERENIE KRAJU
2002-07-11
2002-10-09
6321Z - USŁUGI SPEDYCYJNE EKSPORTU, IMPORTU HANDLU DETALICZNEGO I HURTOWEGO
2002-07-11
2002-10-09
6220Z - TRANSPORT LOTNICZY OSÓB I MIENIA
2002-07-11
2002-10-09
6220Z - USŁUGI LOTNICZE
2002-07-11
2002-10-09
5020B - PROWADZENIE KOMISU SAMOCHODOWEGO
2002-07-11
2002-10-09
5020B - PROWADZENIE POMOCY DROGOWEJ
2002-07-11
2002-10-09
7110Z - PROWADZENIE WYPOŻYCZALNI SAMOCHODOWEJ
2002-07-11
2002-10-09
5010 - POŚREDNICTWO USŁUG MOTORYZACYJNYCH
2002-07-11
2002-10-09
3430A - PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW MOTORYZACYJNYCH
2002-07-11
2002-10-09
6323D - PROWADZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU LOTNICZEGO
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie