KRS 0000151808
REGON25053142000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "SPÓŁDZIELCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "SPÓŁDZIELCA"
Data rejestracji 18 lut 2003 (22 lata temu) 18 lut 2003
Data usunięcia 05 gru 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKŁADOWA, 4, OSTRZESZÓW, 63-500, OSTRZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2666Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH #1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1930A PRODUKCJA OBUWIA, Z WYJĄTKIEM SPORTOWEGOANDRZEJ SKROBAŁA
Likwidator
2004-12-07
2005-12-05
MARIAN MŁODZIŃSKI
Likwidator
2004-12-07
2005-12-05
JANINA STEFANIA DUDZIAK
Likwidator
2004-12-07
2005-12-05
HENRYK GANDERA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-07
2005-12-05
ROMAN OLEJNICZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-12-07
2005-12-05
ZBIGNIEW DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-07
2005-12-05
RYSZARD FERDYNUS
Członek Organu Nadzoru
2004-12-07
2005-12-05
ZBIGNIEW PILARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-12-07
2005-12-05
ZENON PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-07
2005-12-05
MIECZYSŁAWA SZYMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-07
2005-12-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ORAZ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA, ALBO PROKURENT I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA.
JANINA STEFANIA DUDZIAK
PREZES ZARZĄDU
2003-02-18
2004-12-07
ANDRZEJ SKROBAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-18
2004-12-07
MARIAN MŁODZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-18
2004-12-07
2003-02-18
2004-12-07
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "SPÓŁDZIELCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie