KRS 0000081068
NIP6190008478
REGON00039498000000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SYCOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SYCOWIE
Data rejestracji 11 sty 2002 (23 lata temu) 11 sty 2002
Data usunięcia 28 sie 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KALISKA, 10, SYCÓW, 56-500, SYCÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJAN WOJCIECH NAPRUSZEWSKI
Likwidator
2012-10-19
2013-08-28
EDWARD CISZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2009-01-06
KLARA NOGALA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2012-06-15
WŁADYSŁAW JARMAKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2002-06-19
MAŁGORZATA HAJDUK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2002-06-19
IZABELA MAK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2013-08-28
JAN TAJAK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2009-01-06
KRYSTYNA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2006-07-06
ELŻBIETA KOPROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-19
2006-07-06
JÓZEFA DEMBNA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-19
2009-01-06
KRYSTYNA LEMPERT
Członek Organu Nadzoru
2006-07-06
2009-01-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY.
HENRYK GANDERA
PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
2002-01-11
2009-01-06
JANINA GANCARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-11
2009-01-06
JANINA GANCARZ
PREZES ZARZĄDU
2009-01-06
2012-10-19
JACEK PIOTR RUBIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-11
2009-01-06
2002-01-11
2012-10-19
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SYCOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie