KRS 0000151531
NIP8971679725
REGON93288762200000
NazwaGRUPA WIGOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA WIGOR
Data rejestracji 06 mar 2003 (22 lata temu) 06 mar 2003
Data usunięcia 10 sie 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROBOTNICZA, 70D, WROCŁAW, 53-608, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2003-03-06
2010-08-10
25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
63965012800000
Wspólnik
2003-03-06
2010-08-10
25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
00805728700000
Wspólnik
2003-03-06
2010-08-10
25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
00582587000000
Wspólnik
2003-03-06
2010-08-10
25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
47225751000000
ANDRZEJ PORDĄB
Likwidator
2009-05-28
2010-08-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST ZARZĄD ŁĄCZNIE.
WOJCIECH MAZIARZ
PREZES
2003-03-06
2008-05-10
ANDRZEJ PORDĄB
PREZES
2008-05-10
2009-05-28
2003-03-06
2005-04-28
WIGOR BEZ ATU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-04-28
2009-05-28
GRUPA WIGOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie