KRS 0000150826
REGON01201609000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU I OBSŁUGI ROLNICTWA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTRANSPORTU I OBSŁUGI ROLNICTWA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
Data rejestracji 12 lut 2003 (22 lata temu) 12 lut 2003
Data usunięcia 14 sty 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres TOWAROWA, 2, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, 05-100, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGOCZESŁAW ANDRZEJ KILIŚ
Likwidator
2004-08-24
2005-01-14
WIESŁAW BOCHENEK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-12
2005-01-14
ELŻBIETA KUCZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-12
2005-01-14
WANDA SZTRAJBEL
Członek Organu Nadzoru
2003-02-12
2005-01-14
WIKTOR CHŁOPECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-12
2005-01-14
KRZYSZTOF SZCZECIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-12
2005-01-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK
CZESŁAW ANDRZEJ KILIŚ
PREZES ZARZĄDU
2003-02-12
2004-08-24
2003-02-12
2004-08-24
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU I OBSŁUGI ROLNICTWA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie