KRS 0000150023
NIP5891725338
REGON19209279200000
Nazwa"OBOJAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOBOJAN
Data rejestracji 04 lut 2003 (22 lata temu) 04 lut 2003
Data usunięcia 20 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RZEMIEŚLNICZA, 6, STĘŻYCA, 83-322, STĘŻYCA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1055000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5891725338
data rejestracji 12 paź 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#016 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #101 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHBOGDAN JAN SIKORSKI
Wspólnik
2003-02-04
2006-05-23
315 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 315.000 ZŁ
JAN BEDNAREK
Wspólnik
2003-02-04
2012-11-13
365 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 365.000,00 ZŁ
JĘDRZEJ PIOTR SIKORSKI
Wspólnik
2003-02-04
2017-07-20
360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 360.000,00 ZŁ
Wspólnik
2006-05-23
2007-11-09
315 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 315.000,00 ZŁ
19250848800000
Wspólnik
2007-11-09
2008-03-07
315 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ O ŁACZNEJ WARTOŚCI 315.000,00 ZŁ SŁOWNIE: (TRZYSTA PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
19209279200000
MAREK BEDNAREK
Wspólnik
2012-11-13
2017-07-20
360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 360.000,00 ZŁ
EMILIA SIKORSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2011-03-23
TERESA BEDNAREK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2011-03-23
LUCJAN KOSZAŁKA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2011-03-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
BOGDAN JAN SIKORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-04
2006-04-26
JĘDRZEJ PIOTR SIKORSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-12-14
2017-07-20
MAREK BEDNAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-12-14
2017-07-20
JĘDRZEJ PIOTR SIKORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-04
2010-12-14
JAN BEDNAREK
PREZES ZARZĄDU
2003-02-04
2010-12-14
2003-02-04
2017-07-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-04
2017-07-20
"OBOJAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-04
2017-07-20
RZEMIEŚLNICZA, 6, STĘŻYCA, 83-322, STĘŻYCA, POLSKA
2015-09-28
2017-07-20
4632Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
2015-09-28
2017-07-20
016 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
2015-09-28
2017-07-20
101 - PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA
2015-09-28
2017-07-20
462 - SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT
2015-09-28
2017-07-20
4722Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2015-09-28
2017-07-20
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2015-09-28
2017-07-20
4623Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT
2015-09-28
2017-07-20
4671Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
2015-09-28
2017-07-20
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-09-28
2017-07-20
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
GKm 8/21
2021-12-31
2022-10-10
18684.64 PLN
VI GNc 1459/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Karol Wojtala Kancelaria Komornicza nr XVIII w Gdańsku
GKm 96/19
2022-03-09
2022-10-24
359228.01 PLN
VIII GNc 91/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Michał Walas Kancelaria Komornicza nr V we Włocławku
Km 2056/21
2022-05-12
2023-01-27
1315.76 PLN
VI Nc-e 416997/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Jakub Nowiński Kancelaria Komornicza nr XX w Gdańsku
Km 1167/21
2022-06-14
2024-01-29
20346.34 PLN
Nc-e1596242/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Łukasz Brudzyński Kancelaria Komornicza nr XXIII w Toruniu
GKm 70/21
2022-09-14
2022-12-20
1780.59 PLN
VI GNc 975/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Kamil Kasperski Kancelaria Komornicza nr IV w Kartuzach
Km 1876/21
2022-10-13
2023-08-18
3451.91 PLN
VI Nc-e 825460/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Kamil Kasperski Kancelaria Komornicza nr IV w Kartuzach
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie