KRS 0000149352
NIP7720100489
REGON00036433400000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SULMIERZYCACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SULMIERZYCACH
Data rejestracji 31 sty 2003 (22 lata temu) 31 sty 2003
Data usunięcia 29 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PLAC KOŚCIUSZKI, 18, SULMIERZYCE, 98-338, SULMIERZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIZENOBIA SĘDZICKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-31
2010-10-15
HENRYK SYNOWIEC
Członek Organu Nadzoru
2003-01-31
2015-01-26
ANNA KIL
Członek Organu Nadzoru
2015-01-26
2015-12-29
KAROL JUSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-31
2006-08-31
JÓZEF KLUCZNY
Członek Organu Nadzoru
2003-01-31
2015-01-26
KRZYSZTOF JAN ROZPENDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-31
2015-12-29
ZOFIA PAZERA
Członek Organu Nadzoru
2015-01-26
2015-12-29
KRZYSZTOF ANTONI ZIMOŃ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-31
2015-12-29
ANNA WOSZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-31
2015-01-26
RYSZARD TADEUSZ LORENCKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2015-01-26
ZENON GÓRAZDA
Likwidator
2015-06-19
2015-12-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
ZENON GORAZDA
PREZES ZARZĄDU
2003-01-31
2015-06-19
MARIANNA BARBARA GARSTKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-31
2010-10-15
TERESA MULARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-31
2004-09-29
GRAŻYNA EWA SZCZEPANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-29
2015-06-19
LUCYNA JANINA MIELCZAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-15
2015-06-19
2003-01-31
2015-06-19
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SULMIERZYCACH
2003-01-31
2015-01-26
STRAŻACKA, 16, SULMIERZYCE, 98-338, SULMIERZYCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie