KRS 0000148919
NIP6190008998
REGON00039494400000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MIĘDZYBORZU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MIĘDZYBORZU
Data rejestracji 30 sty 2003 (22 lata temu) 30 sty 2003
Data usunięcia 26 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WROCŁAWSKA, 19, MIĘDZYBÓRZ, 56-513, MIĘDZYBÓRZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEMARIA IRENA SZAJ
Pełnomocnik
2010-09-01
2018-09-26
PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA WSZELKICH FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI DO: ZAWIERANIA WSZELKICH UMÓW, SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I SPRAWOZDAŃ Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI, REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WOBEC OSÓB TRZECICH, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH ZUS, PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DLA URZĘDU SKARBOWEGO W OLEŚNICY, PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO, PODPISYWANIA I WYSTAWIANIA FAKTUR VAT ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH INNYCH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, KTÓRE OKAŻĄ SIĘ NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI, DO ODBIORU WSZELKIEJ KORESPONDENCJI I KWITOWANIA JEJ ODBIORU.
KRYSTYNA WIKTORIA KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2016-06-07
2018-09-26
WITOLD MICHAŁ LECHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-09-27
2010-09-01
HALINA JANAS
Członek Organu Nadzoru
2003-01-30
2006-09-27
ANNA TERESA JAROSIK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-30
2006-09-27
BARBARA MARIA ŻAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-30
2006-09-27
ANNA DROBNICA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-30
2006-09-27
RENATA RADOLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-30
2008-10-13
EWA HELENA ORŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-27
2008-10-13
ZOFIA DURCZAK
Członek Organu Nadzoru
2010-09-01
2012-05-10
ANNA DROBNICA
Członek Organu Nadzoru
2012-05-10
2016-06-07
IRENEUSZ BĘCKI
Likwidator
2017-08-02
2018-09-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ: PREZES I USTANOWIONY PRZEZ NIEGO PEŁNOMOCNIK ALBO DWAJ PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI PRZEZ PREZESA.
KRYSTYNA WIKTORIA KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-01-30
2005-01-19
JULIAN MAREK PODGÓRSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-01-19
2010-02-24
EWA LECHOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-02-24
2017-08-02
2003-01-30
2017-08-02
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MIĘDZYBORZU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie