KRS 0000073182
NIP6220005379
REGON00106147500000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 18 gru 2001 (23 lata temu) 18 gru 2001
Data usunięcia 07 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres CZAJKÓW, 63-524, CZAJKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIIRENEUSZ BĘCKI
Likwidator
2013-07-02
2014-04-07
BRONISŁAWA KAZIMIERA MUCHA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-16
2006-11-17
ZOFIA BUDA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-16
2008-07-30
TADEUSZ JÓZEFIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-16
2014-04-07
MAREK SIBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-16
2014-04-07
HIERONIM GÓRECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-16
2014-04-07
JAN SOWIZDRZAŁ
Członek Organu Nadzoru
2004-09-16
2006-11-17
ZOFIA BEDNARZ
Członek Organu Nadzoru
2004-09-16
2014-04-07
MIECZYSŁAW WOLARZ
Członek Organu Nadzoru
2006-11-17
2014-04-07
ANDRZEJ KIEŁB
Członek Organu Nadzoru
2006-11-17
2010-08-03
WIESŁAW STANISŁAW CHOMICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-07-30
2014-04-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY ZARZĄDU. OŚWIADCZENIA SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
KRYSTYNA WYSOTA
PREZES ZARZĄDU
2001-12-18
2008-07-30
GRAŻYNA EWA KOBYŁT
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
2001-12-18
2013-07-02
ZOFIA MARIANNA BUDA
PREZES ZARZĄDU
2008-07-30
2013-07-02
2001-12-18
2013-07-02
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie