KRS 0000148641
NIP7250020823
REGON00136428200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "KERBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "KERBUD"
Data rejestracji 23 sty 2003 (22 lata temu) 23 sty 2003
Data usunięcia 10 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TUWIMA, 83, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 26000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7250020823
data rejestracji 01 sie 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 maj 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJOLANTA ANNA JĘCZKOWSKA
Wspólnik
2003-01-23
2003-07-15
130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.300 ZŁOTYCH
ANDRZEJ DUDEK
Wspólnik
2003-07-15
2005-05-06
33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650 (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
MIROSŁAW ALEKSANDER DYTCZAK
Wspólnik
2003-07-15
2005-05-06
16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800 (OSIEMSET) ZŁOTYCH
WOJCIECH JÓZEF ZIELENIEWSKI
Wspólnik
2003-07-15
2005-05-06
16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800 (OSIEMSET) ZŁOTYCH
MAREK JAN IGNASIAK
Wspólnik
2005-05-06
2009-06-15
114 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.800 ZŁ
MARIA MAGDALENA GIBKA
Wspólnik
2009-06-15
2019-05-10
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH ANTONI TRZASKA DURSKI
Wspólnik
2003-07-15
2009-06-15
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3200 ZŁ
BOGDAN ANDRZEJ CZEMIERZEWSKI
Wspólnik
2003-07-15
2005-05-06
16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800 (OSIEMSET) ZŁOTYCH
PAWEŁ JANUSZ BUDZYŃSKI
Wspólnik
2003-07-15
2005-05-06
16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800 (OSIEMSET) ZŁOTYCH
WŁODZIMIERZ STANISŁAW STEFAŃSKI
Wspólnik
2003-07-15
2005-05-06
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 850 (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
MARIA MAGDALENA GIBKA IGNASIAK
Likwidator
2011-12-27
2019-05-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ WICEPREZESI ŁĄCZNIE, ALBO TEŻ JEDEN WICEPREZES ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JOLANTA ANNA JĘCZKOWSKA
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2003-01-23
2003-07-15
WŁODZIMIERZ STANISŁAW STEFAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-15
2005-05-06
WOJCIECH JÓZEF ZIELENIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-15
2005-05-06
ANDRZEJ DUDEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-15
2005-05-06
MAREK JAN IGNASIAK
PREZES ZARZĄDU
2005-05-06
2009-06-15
MARIA MAGDALENA GIBKA
PREZES ZARZĄDU
2009-06-15
2011-12-27
2003-01-23
2011-12-27
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "KERBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-23
2003-07-15
PIOTRKOWSKA, 65, ŁÓDŹ, 90-422, ŁÓDŹ, POLSKA
2003-07-15
2005-05-06
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 19/27BUD.B, ŁÓDŹ, 90-570, ŁÓDŹ, POLSKA
2005-05-06
2009-06-15
PIOTRKOWSKA, 157, ŁÓDŹ, 90-440, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie