KRS 0000148552
NIP9552058278
REGON81255959800000
Nazwa"WAGNER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWAGNER POLSKA
Data rejestracji 06 lut 2003 (22 lata temu) 06 lut 2003
Data usunięcia 08 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WELECKA, 4, MIERZYN, 72-006, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 317000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9552058278
data rejestracji 15 sty 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAFRIEDRICH WILHELM WAGNER
Beneficjent
FRIEDRICH WILHELM WAGNER
reprezentant
DOROTA SIKORSKA
Wspólnik
2003-02-06
2008-07-21
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
"ADOLF WAGNER" GMBH CHEMISCHE FABRIK HESSEN LACKFABRIK Z SIEDZIBĄ W BIEDENKOPF
Wspólnik
2003-02-06
2021-02-08
317 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 317.000,00 ZŁ.
FRIEDRICH WILHELM WAGNER
Likwidator
2019-10-24
2021-02-08
FRIEDRICH WILHELM WAGNER
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WAGNER GMBH KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "WAGNER POLSKA"
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDNOOSOBOWY ZARZĄDCA SAMOISTNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
DOROTA SIKORSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-02-06
2007-12-21
FRIEDRICH WILHELM WAGNER
PREZES ZARZĄDU
2007-12-21
2019-10-24
2003-02-06
2019-10-24
"WAGNER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-06
2007-11-19
ANDRZEJA STRUGA, 67, SZCZECIN, 70-784, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie