KRS 0000120271
REGON81188048200000
Nazwa"GRUPA PRO-ODOS/PRO-GIPS KOSZALIN" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGRUPA PRO-ODOS/PRO-GIPS KOSZALIN
Data rejestracji 27 cze 2002 (22 lata temu) 27 cze 2002
Data usunięcia 14 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WELECKA, 4, MIERZYN, 72-006, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIADOROTA MARIA KAJALIDIS
Członek Organu Nadzoru
2007-04-10
2019-11-14
JERZY KAJALIDIS
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2007-04-10
EWA KRYSTYNA BARTŁOMOWICZ KAWECKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2019-11-14
ATANASIS DARIUSZ KARATHANASIS
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2019-11-14
JERZY PSZCZELIŃSKI
Powiernik
2002-06-27
2003-02-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWA
JAN ANDRZEJ OBERSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-06-27
2007-04-10
JERZY KAJALIDIS
PREZES ZARZĄDU
2007-04-10
2019-11-14
2002-06-27
2003-02-14
"GRUPA PRO-ODOS/PRO-GIPS KOSZALIN" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-06-27
2007-04-10
KOLEJOWA, 1, KOSZALIN, 75-108, KOSZALIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie