KRS 0000147159
NIP5750008155
REGON00107295800000
NazwaMIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LIKWIDACJI W HERBACH Z/S W LISOWIE
Krótka nazwaMIĘDZYZAKŁADOWA MIESZKANIOWA W HERBACH Z/S W LISOWIE
Data rejestracji 20 sty 2003 (22 lata temu) 20 sty 2003
Data usunięcia 10 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WITOSA, 6, LISÓW, 42-714, LISÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6420F TELEWIZJA KABLOWA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6832 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIECEZARY BOGUSŁAW ZAGÓRSKI
Likwidator
2013-06-25
2014-12-10
BARBARA ALICJA ROBAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2009-07-28
ANNA PARUZEL
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2006-11-10
ALEKSANDRA HELENA OŻAROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2006-11-10
ALEKSANDRA BRONISŁAWA HENEL
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2009-07-28
RYSZARDA MARIA RAZIK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2004-04-01
BOGUMIŁ DOMINIK PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2005-08-11
JACEK ARTUR BRYŁA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2009-07-28
BARBARA EWA SAWICKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2004-04-01
ALEKSANDRA MARIA GUT
Członek Organu Nadzoru
2004-04-01
2009-07-28
CZESŁAW IGNACY JUREK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-01
2009-07-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
MAREK ANDRZEJ DŁUBAŁA
PREZES ZARZĄDU
2003-01-20
2010-04-21
EWA HELENA HERNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-20
2012-11-19
EWA HELENA HERNIK
PREZES ZARZĄDU
2012-11-19
2013-06-25
STEFANIA MARIA ULBRICHT
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-20
2013-06-25
TOMASZ BERNARD FRANKE
PREZES ZARZĄDU
2010-04-21
2012-11-19
ANNA PARUZEL
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2012-11-19
2013-04-29
ZOFIA HELENA MALCHER
CZŁONEK
2013-04-29
2013-06-25
2003-01-20
2013-06-25
MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W HERBACH Z/S W LISOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie